RODRIGUEZ MARQUEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MARQUEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ MARQUEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERROGREEN SL | Apoderado | 10/12/2012 | |
DERETIL AGRONUTRITIONAL SL | Apoderado | 11/04/2012 | |
DERETIL SA | Apoderado Mancomunado | 20/03/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MARQUEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MARQUEZ ANTONIO
Empresa: SUROESTE DENTAL SL
Liquidador Mancomunado
- Rodriguez Marquez Antonio
- Tallon Ruiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 139, S 8, H H 24569, I/A 3 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-21
Empresa: SUROESTE DENTAL SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Marquez Antonio
- Tallon Ruiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 139, S 8, H H 24569, I/A 3 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-21
Empresa: DERETIL AGRONUTRICIONAL SL
Apoderado
- Rodriguez Marquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 100, S 8, H AL 48393, I/A 7 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-04
Empresa: DERETIL SA
Apoderado
- Rodriguez Marquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 225, S 8, H AL 2853, I/A 154 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-04
Empresa: FUTURE HEALTH TECHNOLOGIES ESPAÑA SL
Apoderado
- Rodriguez Marquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36986 , F 45, S 8, H M 660927, I/A 4 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: SUROESTE DENTAL SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Marquez Antonio
- Tallon Ruiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 138, S 8, H H 24569, I/A 1 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-21
Empresa: FUTURE HEALTH TECHNOLOGIES ESPAÑA SL
Apoderado
- Rodriguez Marquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36986 , F 44, S 8, H M 660927, I/A 3 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Empresa: DERETIL VITATECH SL
Apoderado
- Rodriguez Marquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37585 , F 145, S 8, H B 304757, I/A 12 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-08
Empresa: DERETIL AGRONUTRITIONAL SL
Apoderado
- Rodriguez Marquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42240 , F 172, S 8, H B 357147, I/A 11 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08
Empresa: DERETIL SA
Apoderado
- Rodriguez Marquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 174, S 8, H AL 2853, I/A 126 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-04
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ MARQUEZ ANTONIO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MARQUEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MARQUEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos