RODRIGUEZ MARIN JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MARIN JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 45
Empresas activas: 40
Cargos inactivos: 53
Empresas inactivas: 37
CARGOS DE RODRIGUEZ MARIN JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VISERION INVESTMENTS SL | Representante | 11/09/2024 | |
ZANTEMIC INVESTMENTS SL | Representante | 11/09/2024 | |
CLALIPSE INVESTMENTS SL | Representante | 11/09/2024 | |
MILOSKI INVESTMENTS SL | Representante | 11/09/2024 | |
SAGESTRA INVESTMENTS SL | Representante | 11/09/2024 | |
ETNATIS INVESTMENTS SA | Representante | 15/08/2024 | |
NOVITENT INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 06/06/2024 | |
DARCISA INVESTMENTS SL | Representante | 15/04/2024 | |
SEJANUS INVESTMENTS SL | Representante | 15/04/2024 | |
PLURIBUS INVESTMENTS SL | Representante | 09/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MARIN JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MARIN JOSE CARLOS
Empresa: HIH INVEST NERVION PLAZA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cladera De Codina Marta Juana
- De Vicente Rabanal Santiago
- Garcia Jimenez Daniel
- Lambea Pinacho Francisco Antonio
- Martin Panero Jorge Santiago
- Meulendijk Maurice
- Pereira Lauro Ximena Jessica
- Portocarrero De Las Heras Escamez Carlos
- Rodriguez Marin Jose Carlos
- Rodriguez Monsalve Navarro Jose
- Tojo Thomas De Carranza Roberto
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 481615, I/A 40 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Empresa: CLALIPSE INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
Representante
- Garcia Jimenez Daniel
- Rodriguez Marin Jose Carlos
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 832954, I/A 1 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: MILOSKI INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
Representante
- Garcia Jimenez Daniel
- Rodriguez Marin Jose Carlos
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 832953, I/A 1 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: VISERION INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
Representante
- Garcia Jimenez Daniel
- Rodriguez Marin Jose Carlos
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 832952, I/A 1 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: ZANTEMIC INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
Representante
- Garcia Jimenez Daniel
- Rodriguez Marin Jose Carlos
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 832951, I/A 1 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: SAGESTRA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
Representante
- Garcia Jimenez Daniel
- Rodriguez Marin Jose Carlos
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830978, I/A 1 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: AMACUSO INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
Representante
- Garcia Jimenez Daniel
- Rodriguez Marin Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 799234, I/A 5 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: ETNATIS INVESTMENTS SA
Administrador Solidario
Representante
- Garcia Jimenez Daniel
- Rodriguez Marin Jose Carlos
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830387, I/A 1 (15/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: VERENDIA INVESTMENTS SA
Administrador Solidario
Representante
- Garcia Jimenez Daniel
- Rodriguez Marin Jose Carlos
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 773283, I/A 2 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: NALEMA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Garcia Jimenez Daniel
- Poveda Salinas Adolfo
- Rodriguez Marin Jose Carlos
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 757594, I/A 19 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ MARIN JOSE CARLOS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MARIN JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MARIN JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos