RODRIGUEZ MARBAN ALFONSO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MARBAN ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ MARBAN ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALFABER SL | Administrador Unico | 02/07/2018 | |
METALFABER SL | Socio Unico | 02/07/2018 | |
METALFABER EUROPE SL | Administrador Solidario | 11/12/2014 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MARBAN ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MARBAN ALFONSO
Empresa: SERNAUTA DISEÑO ARTISTICO SL
Liquidador
- Rodriguez Marban Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1331 , F 48, S 8, H LE 25341, I/A 2 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-24
Empresa: SERNAUTA DISEÑO ARTISTICO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Marban Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1331 , F 48, S 8, H LE 25341, I/A 2 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-24
Empresa: METALFABER EUROPE SL
Administrador Solidario
- Abia Garcia Jose Manuel
- Rodriguez Marban Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 13, S 8, H P 7267, I/A 2 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-34
Empresa: METALFABER SL
Socio Único
- Rodriguez Marban Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 52, S 8, H P 7236, I/A 3 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-34
Empresa: METALFABER SL
Administrador Unico
- Rodriguez Marban Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 51, S 8, H P 7236, I/A 2 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-34
Empresa: METALFABER SL
Administrador Solidario
- Abia Garcia Jose Manuel
- Rodriguez Marban Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 51, S 8, H P 7236, I/A 2 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-34
Empresa: SERNAUTA DISEÑO ARTISTICO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Marban Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1331 , F 47, S 8, H LE 25341, I/A 1 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-24
Empresa: METALFABER EUROPE SLL
Administrador Solidario
- Abia Garcia Jose Manuel
- Rodriguez Marban Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 12, S 8, H P 7267, I/A 1 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-34
Empresa: METALFABER SL
Administrador Solidario
- Abia Garcia Jose Manuel
- Rodriguez Marban Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 50, S 8, H P 7236, I/A 1 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-34
Información de RODRIGUEZ MARBAN ALFONSO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MARBAN ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MARBAN ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos