RODRIGUEZ LUENGO DAVID
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ LUENGO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ LUENGO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEJEPRESA SL | Socio Unico | 08/08/2013 | |
SEJEPRESA SL | Administrador Unico | 29/04/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ LUENGO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ LUENGO DAVID
Liquidador
- Rodriguez Luengo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35161 , F 127, S 8, H M 632273, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Administrador Unico
- Rodriguez Luengo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35161 , F 127, S 8, H M 632273, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Administrador Unico
- Rodriguez Luengo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35161 , F 125, S 8, H M 632273, I/A 1 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28
Empresa: SEJEPRESA SL
Socio Único
- Rodriguez Luengo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 68, S 8, H M 499487, I/A 3 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-28
Empresa: SEJEPRESA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Luengo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27716 , F 64, S 8, H M 499487, I/A 1 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-28
Información de RODRIGUEZ LUENGO DAVID
Mostramos los datos de RODRIGUEZ LUENGO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ LUENGO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos