RODRIGUEZ LORENZO LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ LORENZO LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ LORENZO LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORINVEST OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL | Apoderado | 15/07/2009 | |
CASASOLA ALFA SL | Administrador Unico | 13/07/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ LORENZO LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ LORENZO LUIS MIGUEL
Empresa: 8 CAMBELA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Lorenzo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223 , F 144, S 8, H TF 27360, I/A 10 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Empresa: NORINVEST OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Apoderado
- Rodriguez Lorenzo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2803 , F 57, S 8, H TF 38742, I/A 5 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-38
Empresa: NORINVEST OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Lorenzo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2803 , F 57, S 8, H TF 38742, I/A 4 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-38
Empresa: RODYZCA SL
Administrador Solidario
- Maria Teresa Vizcaya Cebrian
- Rodriguez Lorenzo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 154, S 8, H TF 2404, I/A 8 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-38
Empresa: CASASOLA ALFA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Lorenzo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 90, S 8, H TF 46137, I/A 1 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-38
Información de RODRIGUEZ LORENZO LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ LORENZO LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ LORENZO LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos