RODRIGUEZ LORENTE FELIPE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ LORENTE FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ LORENTE FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAAS EXCLUSIVAS PONT SA | Apoderado Solidario | 07/10/2021 | 30/11/2022 |
SISTEVEN SL | Apoderado | 15/01/2014 | 25/08/2021 |
DECACLIMA COMFORT SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 11/08/2020 | 28/06/2021 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ LORENTE FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ LORENTE FELIPE
Empresa: MAAS EXCLUSIVAS PONT SA
Apoderado Solidario
- Rodriguez Lorente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41601 , F 40, S 8, H B 68162, I/A 53 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: MAAS EXCLUSIVAS PONT SA
Apoderado Solidario
- Rodriguez Lorente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41601 , F 38, S 8, H B 68162, I/A 51 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-08
Empresa: SISTEVEN SL
Apoderado
- Rodriguez Lorente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32121 , F 215, S 8, H M 225535, I/A 24 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-28
Empresa: DECACLIMA COMFORT SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Lorente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47418 , F 93, S 8, H B 497715, I/A 12 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: DECACLIMA COMFORT SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Lorente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45746 , F 225, S 8, H B 497715, I/A 10 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-08
Empresa: SISTEVEN SA
Apoderado
- Rodriguez Lorente Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13802 , F 173, S 8, H M 225535, I/A 12 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Información de RODRIGUEZ LORENTE FELIPE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ LORENTE FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ LORENTE FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos