RODRIGUEZ LOPEZ RAUL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ LOPEZ RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ LOPEZ RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2024 | |
ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/09/2024 | |
SEÑALIZACION VIALES E IMAGEN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2024 | |
ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SL | Apoderado | 10/06/2024 | |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 20/04/2012 | |
VALTERRA GLOBAL SL | Apoderado | 04/08/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ LOPEZ RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ LOPEZ RAUL
Empresa: GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 304018, I/A 90 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 304018, I/A 90 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanco Leblic Lourdes
- Bonilla Escavias De Carbajal Jose Maria
- Carrion Romero Jose Javier
- Collados Vera Antonio
- Cristobal Garcia Raul
- Fontan Blanco Jose Manuel
- Garcia Tardon Raquel
- Gonzalez Tapia Roberto
- Hernandez Espigares Jose Luis
- Martin Parrado Rafael
- Martinez Alcantara Jesus
- Nieto Portugal Ignacio
- Rodriguez Lopez Raul
- Torregrosa Cecilia Jose Miguel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 265240, I/A 70 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 265240, I/A 70 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: SEÑALIZACION VIALES E IMAGEN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanco Leblic Lourdes Mª
- Rodriguez Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE114609, I/A 21 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 716013, I/A 18 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 716013, I/A 18 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40992 , F 25, S 8, H M 716013, I/A 9 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Empresa: ARABA RECTIFICADOS DE AUTOMOCION SL
Apoderado
- Rodriguez Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707 , F 49, S 8, H VI 514, I/A 8 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-01
Empresa: ELSAMEX SA
Apoderado Solidario
- Collados Vera Antonio
- Rodriguez Lopez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30072 , F 201, S 8, H M 55153, I/A 194 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ LOPEZ RAUL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ LOPEZ RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ LOPEZ RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos