RODRIGUEZ LOPEZ PILAR
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ LOPEZ PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RODRIGUEZ LOPEZ PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTRAN INNOVACION SL | Apoderado Solidario | 22/03/2021 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ LOPEZ PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ LOPEZ PILAR
Empresa: ECOSAT AIRSHIPS SL
Apoderado
- Rodriguez Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 122, S 8, H LE 26720, I/A 17 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-24
Empresa: ALTRAN INNOVACION SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47225 , F 45, S 8, H B 432675, I/A 117 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-08
Empresa: ECOSAT AIRSHIPS SL
Apoderado
- Rodriguez Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570 , F 106, S 8, H VA 30692, I/A 7 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-47
Empresa: SKYLIFE ENGINEERING SL
Apoderado
- Rodriguez Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6421 , F 181, S 8, H SE 89533, I/A 10 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-41
Empresa: SKYLIFE ENGINEERING SL
Consejero
- Rodriguez Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6421 , F 181, S 8, H SE 89533, I/A 10 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-41
Empresa: SKYLIFE ENGINEERING SL
Apoderado
- Rodriguez Lopez Pilar
Consejero
- Bernal Mendez Joaquin
- Martin Prats Maria De Los Angeles
- Rodriguez Lopez Pilar
- Rodriguez Vazquez Antonio Leopoldo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5370 , F 65, S 8, H SE 89533, I/A 5 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-41
Empresa: CARTUJA 93 SA
Consejero
- Guitar Jimenez Susana
- Montero Pleite Maria Felicidad
- Rodriguez Lopez Pilar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 138, S 8, H SE 4139, I/A 79 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Consejero
Presidente
- Rodriguez Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102 , F 79, S 8, H SE 45260, I/A 26 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-41
Consejero
- Cantueso Burguillos Rafael
- Clavero Herrera Maria Del Mar
- Rodriguez Lopez Pilar
- Santiago Cossi Matilde
Presidente
- Rodriguez Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3941 , F 46, S 8, H SE 30250, I/A 45 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-41
Consejero
- Rodriguez Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 91, S 8, H SE 3874, I/A 68 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-41
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ LOPEZ PILAR
Mostramos los datos de RODRIGUEZ LOPEZ PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ LOPEZ PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos