RODRIGUEZ LOPEZ ALICIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ LOPEZ ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ LOPEZ ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIGORIFICOS ALFONSO SA | Administrador Solidario | 28/10/2011 | 10/01/2017 |
CARRIFRIN SL | Administrador Solidario | 26/10/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ LOPEZ ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ LOPEZ ALICIA
Empresa: FRIGORIFICOS ALFONSO SA
Administrador Solidario
- Gomez Fernandez Edmundo
- Rodriguez Lopez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 118, S 8, H LU 599, I/A 12 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-27
Empresa: FRIGORIFICOS ALFONSO SA
Administrador Solidario
- Gomez Fernandez Edmundo
- Rodriguez Lopez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 118, S 8, H LU 599, I/A 11 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-27
Empresa: CARRIFRIN SL
Administrador Solidario
- Gomez Fernandez Edmundo
- Rodriguez Lopez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 216, S 8, H LU 7144, I/A 5 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-27
Información de RODRIGUEZ LOPEZ ALICIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ LOPEZ ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ LOPEZ ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos