RODRIGUEZ LLORENTE FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ LLORENTE FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ LLORENTE FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMAROC INTERNATIONAL SL | Secretario | 06/05/2011 | |
ALMAROC INTERNATIONAL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/05/2011 | |
ALMAROC INTERNATIONAL SL | Consejero | 06/05/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ LLORENTE FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ LLORENTE FRANCISCO JAVIER
Empresa: EU EXPLOTACIONES AGRARIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Iglesias Pedro
- Muiña Toimil Emiliano
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Consejero
- Gonzalez Iglesias Pedro
- Muiña Toimil Emiliano
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18249 , F 67, S 8, H M 316193, I/A 6 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Empresa: EUROMERCA IMPORT EXPORT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Iglesias Pedro
- Muiña Toimil Emiliano
- Otero Garcia Antonio
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Consejero
- Gonzalez Iglesias Pedro
- Muiña Toimil Emiliano
- Otero Garcia Antonio
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20435 , F 134, S 8, H M 361445, I/A 4 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Iglesias Pedro
- Muiña Toimil Emiliano
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Consejero
- Gonzalez Iglesias Pedro
- Muiña Toimil Emiliano
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 109, S 8, H M 26809, I/A 12 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-28
Empresa: ALMAROC INTERNATIONAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Muiña Toimil Emiliano
- Otero Garcia Antonio
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Consejero
- Muiña Toimil Emiliano
- Otero Garcia Antonio
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20547 , F 57, S 8, H M 363686, I/A 4 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Empresa: EUROMERCA IMPORT EXPORT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Iglesias Pedro
- Muiña Toimil Emiliano
- Otero Garcia Antonio
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Consejero
- Gonzalez Iglesias Pedro
- Muiña Toimil Emiliano
- Otero Garcia Antonio
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20435 , F 133, S 8, H M 361445, I/A 3 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Empresa: EU EXPLOTACIONES AGRARIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Iglesias Pedro
- Muiña Toimil Emiliano
- Otero Garcia Antonio
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Consejero
- Gonzalez Iglesias Pedro
- Muiña Toimil Emiliano
- Otero Garcia Antonio
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18249 , F 67, S 8, H M 316193, I/A 4 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Consejero
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Presidente
Vicesecret.
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 108, S 8, H M 26809, I/A 10 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Empresa: ALMAROC INTERNATIONAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Iglesias Pedro
- Muiña Toimil Emiliano
- Otero Garcia Antonio
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Consejero
- Gonzalez Iglesias Pedro
- Muiña Toimil Emiliano
- Otero Garcia Antonio
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Rodriguez Llorente Francisco Javier
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20547 , F 56, S 8, H M 363686, I/A 3 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Información de RODRIGUEZ LLORENTE FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de RODRIGUEZ LLORENTE FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ LLORENTE FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos