RODRIGUEZ LABELLA JAVIER
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ LABELLA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ LABELLA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISJARO CONNECT SL | Socio Unico | 28/12/2023 | |
LOGISJARO CONNECT SL | Administrador Unico | 28/12/2023 | |
GRUPAJES ARAGON SL | Apoderado Mancomunado | 09/02/2018 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ LABELLA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ LABELLA JAVIER
Empresa: LOGISJARO CONNECT SL
Administrador Unico
- Rodriguez Labella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46058 , F 204, S 8, H M 809287, I/A 1 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: LOGISJARO CONNECT SL
Socio Único
- Rodriguez Labella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46058 , F 204, S 8, H M 809287, I/A 1 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: GRUPAJES ARAGON SL
Administrador Unico
- Rodriguez Labella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35175 , F 105, S 8, H M 632531, I/A 5 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Empresa: GRUPAJES ARAGON SL
Apoderado Mancomunado
- Rodriguez Labella Javier
- Rodriguez Labella Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35175 , F 104, S 8, H M 632531, I/A 4 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
Empresa: GRUPAJES ARAGON SL
Administrador Unico
- Rodriguez Labella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 135, S 8, H Z 50858, I/A 3 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-50
Empresa: GRUPAJES ARAGON SL
Administrador Unico
- Rodriguez Labella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 135, S 8, H Z 50858, I/A 2 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-50
Información de RODRIGUEZ LABELLA JAVIER
Mostramos los datos de RODRIGUEZ LABELLA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ LABELLA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos