RODRIGUEZ JORDAN DE URRIES JAIME
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ JORDAN DE URRIES JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ JORDAN DE URRIES JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUESI MULTIMEDIA SL | Administrador Unico | 31/01/2017 | 28/09/2018 |
OVEH PERFUMES SL | Secretario | 19/07/2017 | 26/09/2018 |
OVEH PERFUMES SL | Vicepresidente | 04/05/2017 | 26/09/2018 |
OVEH PERFUMES SL | Consejero Delegado | 04/05/2017 | 26/09/2018 |
OVEH PERFUMES SL | Consejero | 04/05/2017 | 26/09/2018 |
AQUESI MULTIMEDIA SL | Administrador Mancomunado | 31/01/2017 | 31/01/2017 |
BECOME COMUNICACION SL | Administrador Unico | 10/10/2014 | 20/05/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ JORDAN DE URRIES JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ JORDAN DE URRIES JAIME
Empresa: AQUESI MULTIMEDIA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 69, S 8, H M 376461, I/A 5 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-28
Empresa: OVEH PERFUMES SL
Consejero Delegado
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Consejero
- Laborda Bonilla Carlos Felix
- Laborda Bonilla Tamara
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Presidente
Secretario
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Vicepresidente
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35948 , F 10, S 8, H M 645905, I/A 5 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Empresa: OVEH PERFUMES SL
Consejero
Secretario
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35948 , F 10, S 8, H M 645905, I/A 3 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-28
Empresa: OVEH PERFUMES SL
Consejero Delegado
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Consejero
- Heredero Rodriguez Ignacio
- Laborda Bonilla Tamara
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35948 , F 7, S 8, H M 645905, I/A 1 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Empresa: AQUESI MULTIMEDIA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 69, S 8, H M 376461, I/A 4 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Empresa: AQUESI MULTIMEDIA SL
Administrador Mancomunado
- Laborda Bonilla Tamara
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 69, S 8, H M 376461, I/A 4 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Empresa: AQUESI MULTIMEDIA SL
Administrador Mancomunado
- Laborda Bonilla Tamara
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21197 , F 68, S 8, H M 376461, I/A 3 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Empresa: BECOME COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32704 , F 196, S 8, H M 588748, I/A 2 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Empresa: BECOME COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Rodriguez Jordan De Urries Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32704 , F 195, S 8, H M 588748, I/A 1 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Información de RODRIGUEZ JORDAN DE URRIES JAIME
Mostramos los datos de RODRIGUEZ JORDAN DE URRIES JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ JORDAN DE URRIES JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos