RODRIGUEZ JIMENEZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ JIMENEZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ JIMENEZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIDEAL 2006 SL | Administrador Mancomunado | 30/06/2016 | 16/05/2018 |
MONTECORONA URBANA SL | Consejero Delegado | 19/05/2011 | 27/05/2014 |
MONTECORONA URBANA SL | Consejero | 19/05/2011 | 27/05/2014 |
MONTE CORONA VILLAS SL | Liquidador | 05/11/2009 | 05/11/2009 |
MONTE CORONA VILLAS SL | Administrador Solidario | 05/11/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ JIMENEZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ JIMENEZ ENRIQUE
Empresa: PIDEAL 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Cuadros Jose
- Garcia Fernandez Jose
- Rodriguez Jimenez Enrique
- Santos Peinado Marcos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 102, S 8, H GR 30550, I/A 6 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-18
Empresa: PIDEAL 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Cuadros Jose
- Garcia Fernandez Jose
- Rodriguez Jimenez Enrique
- Santos Peinado Marcos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 101, S 8, H GR 30550, I/A 4 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-18
Empresa: MONTECORONA URBANA SL
Consejero Delegado
- Rodriguez Jimenez Enrique
Consejero
- INBOME SL
- Jimenez Perez Raul
- Just Moreno Salvador
- Rodriguez Jimenez Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046 , F 159, S 8, H A 98734, I/A 5 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-03
Empresa: MONTECORONA URBANA SL
Consejero Delegado
- Rodriguez Jimenez Enrique
Consejero
- INBOME SL
- Jimenez Perez Raul
- Just Moreno Salvador
- Rodriguez Jimenez Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046 , F 159, S 8, H A 98734, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-03
Empresa: MONTECORONA URBANA SL
Consejero Delegado
- Rodriguez Jimenez Enrique
Consejero
- Bolufer Cardona Juan Bautista
- Escriva Camarena Juan Carlos
- Rodriguez Jimenez Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046 , F 159, S 8, H A 98734, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-03
Empresa: MONTE CORONA VILLAS SL
Liquidador
- Rodriguez Jimenez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6902, L 4205, F 140, S 8, H V 77640, I/A 3 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-46
Empresa: MONTE CORONA VILLAS SL
Administrador Solidario
- Fontiveros Lopez Juana Maria
- Rodriguez Jimenez Enrique
Liquidador
- Rodriguez Jimenez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6902, L 4205, F 140, S 8, H V 77640, I/A 3 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-46
Información de RODRIGUEZ JIMENEZ ENRIQUE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ JIMENEZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ JIMENEZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos