RODRIGUEZ JAEN TERESA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ JAEN TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ JAEN TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUBLICIDAD FORNALIS SL | Socio Unico | 04/12/2019 | 11/12/2023 |
PUBLICIDAD FORNALIS SL | Administrador Unico | 04/12/2019 | 11/12/2023 |
GRUFIUM PUBLICIDAD SL | Socio Unico | 24/03/2023 | 02/12/2023 |
GRUFIUM PUBLICIDAD SL | Administrador Unico | 24/03/2023 | 02/12/2023 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ JAEN TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ JAEN TERESA
Empresa: PUBLICIDAD FORNALIS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Jaen Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39954 , F 87, S 8, H M 709637, I/A 2 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: GRUFIUM PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Rodriguez Jaen Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41023 , F 168, S 8, H M 727531, I/A 3 (02/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Empresa: GRUFIUM PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Rodriguez Jaen Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41023 , F 167, S 8, H M 727531, I/A 2 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: GRUFIUM PUBLICIDAD SL
Nuevo Socio Único
- Rodriguez Jaen Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41023 , F 167, S 8, H M 727531, I/A 2 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: PUBLICIDAD FORNALIS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Jaen Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39954 , F 87, S 8, H M 709637, I/A 1 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-28
Empresa: PUBLICIDAD FORNALIS SL
Socio Único
- Rodriguez Jaen Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39954 , F 87, S 8, H M 709637, I/A 1 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-28
Información de RODRIGUEZ JAEN TERESA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ JAEN TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ JAEN TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos