RODRIGUEZ HURTADO JESUS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ HURTADO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ HURTADO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPO TALLER SL | Administrador Unico | 01/07/2019 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ HURTADO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ HURTADO JESUS
Empresa: TALLERES CISMAR SL
Liquidador
- Rodriguez Hurtado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 25, S 8, H B 171446, I/A 7 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
Empresa: TALLERES CISMAR SL
Administrador Unico
- Rodriguez Hurtado Jesus
Apoderado Solidario
- Rodriguez Hurtado Jesus
Liquidador
- Rodriguez Hurtado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 25, S 8, H B 171446, I/A 7 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
Empresa: EXPO TALLER SL
Administrador Unico
- Rodriguez Hurtado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37339 , F 181, S 8, H B 31968, I/A 12 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-08
Empresa: TALLERES CISMAR SL
Administrador Unico
- Rodriguez Hurtado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 24, S 8, H B 171446, I/A 6 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-08
Empresa: TALLERES CISMAR SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Hurtado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 24, S 8, H B 171446, I/A 5 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
Información de RODRIGUEZ HURTADO JESUS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ HURTADO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ HURTADO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos