RODRIGUEZ HUERTA JOSE ENRIQUE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ HUERTA JOSE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ HUERTA JOSE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODURANCE EMEA SL | Apoderado Solidario | 03/01/2023 | |
CODURANCE SL | Apoderado Solidario | 18/12/2019 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ HUERTA JOSE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ HUERTA JOSE ENRIQUE
Empresa: CODURANCE EMEA SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Huerta Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48340 , F 215, S 8, H B 580682, I/A 2 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Empresa: SMOKING BRAINS SL
Liquidador
- Rodriguez Huerta Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45074 , F 144, S 8, H B 476112, I/A 3 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-08
Empresa: SMOKING BRAINS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Huerta Jose Enrique
Liquidador
- Rodriguez Huerta Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45074 , F 144, S 8, H B 476112, I/A 3 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-08
Empresa: CODURANCE SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Huerta Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45482 , F 37, S 8, H B 489280, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: SMOKING BRAINS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Huerta Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45074 , F 141, S 8, H B 476112, I/A 1 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-08
Información de RODRIGUEZ HUERTA JOSE ENRIQUE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ HUERTA JOSE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ HUERTA JOSE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos