RODRIGUEZ HOLGADO FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ HOLGADO FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ HOLGADO FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROGEST AXARQUIA SL | Administrador Solidario | 18/03/2009 | 21/09/2016 |
AGROGEST AXARQUIA SL | Soc.Prof. | 08/03/2012 | 21/09/2016 |
BALCON DE ALGARROBO-COSTA SL | Administrador Unico | 21/07/2009 | 29/08/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ HOLGADO FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ HOLGADO FRANCISCO JOSE
Empresa: AGROGEST AXARQUIA SLP
Administrador Solidario
- Pardo Campos Jose Manuel
- Rodriguez Holgado Francisco Jose
Soc.Prof.
- Pardo Campos Jose Manuel
- Rodriguez Holgado Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 3, S 8, H MA100749, I/A 3 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-29
Empresa: BALCON DE ALGARROBO-COSTA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Holgado Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4079, L 2990, F 80, S 8, H MA 85068, I/A 3 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-29
Administrador Solidario
- Pardo Campos Jose Manuel
- Rodriguez Holgado Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 2, S 8, H MA100749, I/A 2 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-29
Soc.Prof.
- Pardo Campos Jose Manuel
- Rodriguez Holgado Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 2, S 8, H MA100749, I/A 2 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-29
Empresa: BALCON DE ALGARROBO-COSTA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Holgado Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4079, L 2990, F 79, S 8, H MA 85068, I/A 2 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-29
Administrador Solidario
- Pardo Campos Jose Manuel
- Rodriguez Holgado Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 1, S 8, H MA100749, I/A 1 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-29
Información de RODRIGUEZ HOLGADO FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ HOLGADO FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ HOLGADO FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos