RODRIGUEZ HERVELLA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ HERVELLA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ HERVELLA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERLEX SLP | Socio Unico | 24/11/2014 | |
INTERLEX SLP | Administrador Unico | 24/11/2014 | |
CALLCLEAR LIMITED | Apoderado Solidario | 27/01/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ HERVELLA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ HERVELLA MARIA DEL PILAR
Empresa: BOYLAN SISTERS SL
Apoderado Solidario
- INTERLEX SLP
- Rodriguez Hervella Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722, L 1635, F 110, S 8, H MA 47053, I/A 6 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-29
Empresa: BOYLAN SISTERS SL
Apoderado Solidario
- INTERLEX SLP
- Rodriguez Hervella Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722, L 1635, F 108, S 8, H MA 47053, I/A 5 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-29
Empresa: INTERLEX SLP
Administrador Unico
- Rodriguez Hervella Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662, L 1575, F 212, S 8, H MA 45402, I/A 11 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-29
Empresa: INTERLEX SLP
Administrador Solidario
- Rodriguez Hervella Maria Del Pilar
- Zea Montero Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662, L 1575, F 212, S 8, H MA 45402, I/A 11 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-29
Empresa: INTERLEX SLP
Socio Único
- Rodriguez Hervella Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662, L 1575, F 212, S 8, H MA 45402, I/A 11 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-29
Empresa: CALLCLEAR LIMITED
Apoderado Solidario
- Rodriguez Hervella Maria Del Pilar
- Zea Montero Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4008, L 2919, F 35, S 8, H MA 82993, I/A 3 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-29
Información de RODRIGUEZ HERVELLA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de RODRIGUEZ HERVELLA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ HERVELLA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos