RODRIGUEZ HERMIDAS JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ HERMIDAS JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ HERMIDAS JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIP GALICIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/11/2017 | |
ANGAL VEHICULOS INDUSTRIALES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/11/2017 | |
ANGAL VEHICULOS INDUSTRIALES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2016 | |
VIP GALICIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ HERMIDAS JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ HERMIDAS JOSE MANUEL
Empresa: VIP GALICIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Otero Jose Maria
- Rodriguez Hermidas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365, L 2365, F 159, S 8, H PO 24251, I/A 48 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-36
Empresa: ANGAL VEHICULOS INDUSTRIALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gil Santos Ruben
- Perez Otero Jose Maria
- Perez Otero Jose Maria
- Rodriguez Hermidas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162, L 4162, F 217, S 8, H PO 61083, I/A 10 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-36
Empresa: ANGAL VEHICULOS INDUSTRIALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162, L 4162, F 214, S 8, H PO 61083, I/A 7 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-36
Empresa: VIP GALICIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365, L 2365, F 158, S 8, H PO 24251, I/A 47 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-36
Empresa: ANGAL VEHICULOS INDUSTRIALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Otero Jose Maria
- Rodriguez Hermidas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162, L 4162, F 211, S 8, H PO 61083, I/A 2 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-36
Empresa: VIP GALICIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Otero Jose Maria
- Rodriguez Hermidas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365, L 2365, F 132, S 8, H PO 24251, I/A 38 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-36
Información de RODRIGUEZ HERMIDAS JOSE MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ HERMIDAS JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ HERMIDAS JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos