RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 40
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCION DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/12/2023 | |
INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO SA | Secretario No Consejero | 11/07/2023 | |
SOLTEN II GRANADILLA SA | Consejero | 10/04/2023 | |
SOLTEN II GRANADILLA SA | Consejero Delegado | 10/04/2023 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA
Empresa: ENERGIA VERDE DE LA MACARONESIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cervantes Sintas Domingo Tomas
- Ferrera Alonso Sonia
- Rodriguez De Azero Y Del Hoyo Jose Fernando
- Rodriguez Henriquez Maria Elena
- Rodriguez Medina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 43299, I/A 58 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: ENERGIA VERDE DE LA MACARONESIA SL
Apoderado
- Rodriguez Henriquez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 43299, I/A 60 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: ENERGIA VERDE DE LA MACARONESIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 43299, I/A 59 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: ENERGIA VERDE DE LA MACARONESIA SL
Consejero
- Rodriguez Henriquez Maria Elena
- Rodriguez Medina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 43299, I/A 56 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 39889, I/A 41 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: EVM2 ENERGIAS RENOVABLES SL
Apoderado
- Rodriguez Henriquez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 43201, I/A 55 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: EVM2 ENERGIAS RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 43201, I/A 54 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: EVM2 ENERGIAS RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cervantes Sintas Domingo Tomas
- Ferrera Alonso Sonia
- Rodriguez De Azero Y Del Hoyo Jose Fernando
- Rodriguez Henriquez Maria Elena
- Rodriguez Medina Javier
- Sanchez Prada Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 43201, I/A 53 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: EVM2 ENERGIAS RENOVABLES SL
Consejero
- Rodriguez Henriquez Maria Elena
- Rodriguez Medina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 43201, I/A 51 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: CASINO DE SANTA CRUZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Belda Diaz Maria Jose
- Carballo Ceballos Jose David
- Diaz Diaz Cecilia Lorena
- Fariña Rodriguez Felix
- Franquet Navarro Ana Maria
- Garcia Perez Tomas Felix
- Gonzalez Evora Valentin Esteban
- Hernandez Gutierrez Patricia
- Jose Miguel Ruano Leon
- Leon Alonso Jose Alberto
- Martin Dominguez Pedro Manuel
- Perez Hernandez Berta Maria
- Rodriguez Vazquez Sandra
Presidente
Secretario No Consejero
- Rodriguez Henriquez Maria Elena
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1892 , F 185, S 8, H TF 1590, I/A 59 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-38
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ HENRIQUEZ MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos