RODRIGUEZ HARANA JOSE RAMON
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ HARANA JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ HARANA JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMULISAN SA | Consejero | 24/12/2015 | 06/11/2019 |
ELICODESA SA | Consejero | 26/10/2015 | 26/09/2019 |
EMULISAN SA | Vicepresidente | 22/01/2014 | 26/10/2015 |
EMULISAN SA | Consejero Delegado | 22/01/2014 | 26/10/2015 |
EMULISAN SA | Consejero | 22/01/2014 | 26/10/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ HARANA JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ HARANA JOSE RAMON
Empresa: EMULISAN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 155, S 8, H CA 23524, I/A 40 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-11
Empresa: ELICODESA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 32, S 8, H CA 23527, I/A 40 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-11
Empresa: EMULISAN SA
Consejero
- Rodriguez Harana Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 207, S 8, H CA 23524, I/A 33 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-11
Empresa: ELICODESA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 55, S 8, H CA 23527, I/A 31 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-11
Empresa: EMULISAN SA
Consejero Delegado
- Rodriguez Harana Jose Ramon
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Rodriguez Harana Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 207, S 8, H CA 23524, I/A 32 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-11
Empresa: EMULISAN SA
Consejero Delegado
- Rodriguez Harana Jose Ramon
Consejero
- Rodriguez Harana Jose Ramon
Presidente
Vicepresidente
- Rodriguez Harana Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 206, S 8, H CA 23524, I/A 28 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-11
Información de RODRIGUEZ HARANA JOSE RAMON
Mostramos los datos de RODRIGUEZ HARANA JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ HARANA JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos