RODRIGUEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RODRIGUEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELYMOVIL TIENDAS SL | Secretario | 11/07/2013 | |
TELYMOVIL TIENDAS SL | Consejero | 11/07/2013 | |
VALINA LEIRIN SL | Administrador Solidario | 14/05/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL
Empresa: SEMAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Guerrero Cesar
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
- Silvan Varela Maria-jesus
Presidente
Secretario
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 148, S 8, H LE 1498, I/A 18 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-24
Empresa: SERVICIOS TELEFONICOS DEL BIERZO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Lopez Alfredo
- Rodriguez Guerrero Cesar
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 560 , F 201, S 8, H LE 3533, I/A 11 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-24
Empresa: IDG 12 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Lopez Alfredo
- Rodriguez Guerrero Cesar
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 121, S 8, H LE 15027, I/A 8 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-24
Empresa: NUEVA PRENSA DE PUBLICIDAD SA
Administrador Solidario
- Mouliaa Ariza Maria Paz
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 44, S 8, H M 28297, I/A 8 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-28
Empresa: FLYSAFE ELECTRONICS SL
Administrador Solidario
- Mouliaa Ariza Maria Paz
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14039 , F 191, S 8, H M 230395, I/A 3 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Empresa: SEMAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Guerrero Cesar
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
- Silvan Varela Maria-jesus
Presidente
Secretario
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 146, S 8, H LE 1498, I/A 16 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-24
Empresa: SEMAUTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Guerrero Cesar
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
- Rodriguez Silvan Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 146, S 8, H LE 1498, I/A 16 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-24
Empresa: TELYMOVIL TIENDAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Gomez Maria Jose
- Rodriguez Guerrero Cesar
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 77, S 8, H LE 9580, I/A 8 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-24
Empresa: TELYMOVIL TIENDAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Guerrero Cesar
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
- Rodriguez Silvan Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 77, S 8, H LE 9580, I/A 8 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-24
Empresa: VALINA LEIRIN SL
Administrador Solidario
- Alvarez Gomez Maria Jose
- Rodriguez Guerrero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 147, S 8, H LE 22171, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-24
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos