RODRIGUEZ GORDILLO ALFONSO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GORDILLO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ GORDILLO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IGURU VENTURES SL | Administrador Unico | 25/02/2011 | 15/03/2018 |
LOGISTICA GORMON SL | Administrador Unico | 25/08/2009 | 09/03/2018 |
OXITRANS SA | Apoderado | 01/07/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GORDILLO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GORDILLO ALFONSO
Empresa: IGURU VENTURES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gordillo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28569 , F 114, S 8, H M 514355, I/A 2 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: LOGISTICA GORMON SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gordillo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26975 , F 120, S 8, H M 486066, I/A 3 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Empresa: IGURU VENTURES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gordillo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28569 , F 113, S 8, H M 514355, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: LOGISTICA GORMON SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gordillo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26975 , F 117, S 8, H M 486066, I/A 1 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-28
Empresa: OXITRANS SA
Apoderado
- Rodriguez Gordillo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4146 , F 106, S 8, H M 68857, I/A 9 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-28
Información de RODRIGUEZ GORDILLO ALFONSO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GORDILLO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GORDILLO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos