RODRIGUEZ GONZALEZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GONZALEZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ GONZALEZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELERIA CEMA SL | Socio Unico | 21/04/2023 | |
HOSTELERIA CEMA SL | Administrador Unico | 10/04/2023 | |
FAMGORO SL | Administrador Solidario | 11/02/2022 | |
EUDOSIO AGRICOLA SL | Administrador Solidario | 26/02/2018 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GONZALEZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GONZALEZ ROSA MARIA
Empresa: HOSTELERIA CEMA SL
Socio Único
- Rodriguez Gonzalez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14488 , F 105, S 8, H M 239677, I/A 5 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: HOSTELERIA CEMA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gonzalez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14488 , F 104, S 8, H M 239677, I/A 4 (10/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-28
Empresa: FAMGORO SL
Administrador Solidario
- Gomez Arias Miguel Angel
- Rodriguez Gonzalez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42943 , F 193, S 8, H M 759119, I/A 1 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Empresa: EUDOSIO AGRICOLA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Rodriguez Juana Beatriz
- Rodriguez Gonzalez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550 , F 149, S 8, H TF 60501, I/A 1 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-38
Información de RODRIGUEZ GONZALEZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GONZALEZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GONZALEZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos