RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE DOMINGO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINAR DE NAGUELES SL | Representante | 26/07/2024 | |
AZASOL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 15/04/2021 | |
L 90 SA | Administrador Unico | 04/07/2016 | |
TURI HOTEL SL | Administrador Unico | 24/06/2014 | |
BALAZOR XXI ACTIVOS FINANCIEROS SA | Administrador Unico | 08/11/2013 | |
ALFA 87 SL | Administrador Unico | 20/01/2012 | |
CENTRO COMERCIAL VALDEBERNARDOS SA | Administrador Unico | 09/01/2012 | |
AZATA RENTA SL | Administrador Unico | 27/12/2011 | |
PINAR DEL PLANTIO SL | Administrador Unico | 27/12/2011 | |
AZASOL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 26/05/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE DOMINGO
Empresa: PINAR DE NAGUELES SL
Administrador Unico
Representante
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828475, I/A 1 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Empresa: CENTRO COMERCIAL VALDEBERNARDOS SA
Administrador Unico
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9199 , F 50, S 8, H M 148012, I/A 9 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-28
Empresa: L 90 SA
Administrador Unico
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 98, S 8, H M 56286, I/A 12 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Empresa: AZASOL SA
Consejero
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
- Rodriguez Losada Jose Domingo
- Segurado Albert Daniel
- Segurado Garcia Luis Javier
- Segurado Monraba Macarena
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16373 , F 83, S 8, H M 278207, I/A 7 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
Empresa: AZASOL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
- Rodriguez Losada Jose Domingo
- Segurado Albert Daniel
- Segurado Garcia Luis Javier
- Segurado Monraba Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16373 , F 83, S 8, H M 278207, I/A 7 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
Empresa: BALAZOR XXI ACTIVOS FINANCIEROS SA
Administrador Unico
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31569 , F 129, S 8, H M 568084, I/A 6 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Empresa: CENTRO COMERCIAL VALDEBERNARDOS SA
Administrador Unico
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9199 , F 50, S 8, H M 148012, I/A 8 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Empresa: L 90 SA
Administrador Unico
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 98, S 8, H M 56286, I/A 10 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
Empresa: AZASOL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
- Rodriguez Losada Jose Domingo
- Segurado Albert Daniel
- Segurado Monraba Macarena
Consejero
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
- Rodriguez Losada Jose Domingo
- Segurado Albert Daniel
- Segurado Monraba Macarena
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16373 , F 82, S 8, H M 278207, I/A 6 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Empresa: TURI HOTEL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gonzalez Jose Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14690 , F 215, S 8, H M 107896, I/A 13 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE DOMINGO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos