RODRIGUEZ GOMEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GOMEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ GOMEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL SABOR DE CARMEN JAROTA SL | Administrador Mancomunado | 23/05/2024 | |
TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE AGUAS SA | Apoderado | 11/07/2013 | |
AQUALIA INTECH SA | Apoderado | 10/07/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GOMEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GOMEZ MARIA CARMEN
Empresa: EL SABOR DE CARMEN JAROTA SL
Administrador Mancomunado
- Nieto Gutierrez Rafael
- Rodriguez Gomez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46163, I/A 1 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-14
Empresa: TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE AGUAS SA
Apoderado
- Rodriguez Gomez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26215 , F 212, S 8, H M 20467, I/A 200 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Empresa: AQUALIA INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Rodriguez Gomez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29018 , F 220, S 8, H M 59467, I/A 447 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Empresa: TOMBOLAS Y RIFAS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gomez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836, L 1749, F 23, S 8, H MA 50238, I/A 3 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-29
Información de RODRIGUEZ GOMEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GOMEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GOMEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos