RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 156
Empresas inactivas: 52
CARGOS DE RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSFORMADOS LA MEDUA SL | Consejero Delegado Solidario | 12/02/2016 | 02/08/2017 |
TRANSFORMADOS LA MEDUA SL | Presidente | 12/02/2016 | 02/08/2017 |
TRANSFORMADOS LA MEDUA SL | Consejero | 12/02/2016 | 02/08/2017 |
PIZARRAS BETA SL | Consejero Delegado Solidario | 06/02/2015 | |
PIZARRAS BETA SL | Presidente | 06/02/2015 | |
PIZARRAS BETA SL | Consejero | 06/02/2015 | |
CUPA STONE IBERIA SL | Consejero Delegado Solidario | 02/05/2012 | 06/02/2015 |
CUPA STONE IBERIA SL | Presidente | 02/05/2012 | 06/02/2015 |
CUPA STONE IBERIA SL | Consejero | 02/05/2012 | 06/02/2015 |
SECON SA | Consejero Delegado Solidario | 03/02/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO
Empresa: CONEXION ESPAÑA BRASIL SL
Consejero Delegado Solidario
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Consejero
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Fernandez Garcia Aureliano
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Presidente
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 201, S 8, H LE 23896, I/A 3 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-24
Empresa: CONEXION ESPAÑA BRASIL SL
Consejero Delegado Solidario
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Consejero
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Fernandez Garcia Aureliano
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Presidente
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 199, S 8, H LE 23896, I/A 1 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-24
Empresa: CUPA STONE NOROESTE SL
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Consejero
- Fernandez Garcia Aureliano
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Presidente
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1233 , F 170, S 8, H LE 21533, I/A 5 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-24
Empresa: PIZARRAS BETA SL
Consejero Delegado Solidario
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Consejero
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Fernandez Garcia Aureliano
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Presidente
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047 , F 84, S 8, H LE 355, I/A 25 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-24
Empresa: SECON SA
Consejero Delegado Solidario
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Consejero
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Fernandez Garcia Aureliano
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Presidente
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 143, S 8, H LE 5069, I/A 33 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-24
Empresa: CUARCITAS DE VILLAFRANCA SL
Consejero Delegado Solidario
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Consejero
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Fernandez Garcia Aureliano
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Presidente
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 214, S 8, H LE 21383, I/A 6 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-24
Empresa: CANTERAS LOS CASTELOS SL
Consejero Delegado Solidario
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Consejero
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Fernandez Garcia Aureliano
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Presidente
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 110, S 8, H LE 17106, I/A 12 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-1-24
Empresa: CUPA STONE CATALUNYA SL
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Consejero
- Fernandez Garcia Aureliano
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Presidente
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 182, S 8, H OR 11566, I/A 13 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-32
Empresa: PROCUPISA SL
Consejero Delegado Solidario
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Consejero
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Fernandez Garcia Aureliano
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Presidente
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 201, S 8, H LE 1490, I/A 40 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-24
Empresa: MARMOLES DOSEO SL
Consejero Delegado Solidario
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Consejero
- FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER
- Fernandez Garcia Aureliano
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Presidente
- Rodriguez Gayoso Ulpiano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 169, S 8, H LE 1414, I/A 38 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-24
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos