RODRIGUEZ GARRIDO BERTA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GARRIDO BERTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ GARRIDO BERTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGGARO DESIGN SL | Administrador Unico | 20/08/2015 | |
ADVAN DREAMS SL | Representante | 15/01/2014 | |
ADVAN ARQUITECTURA SL | Administrador Unico | 01/07/2013 | |
SOMAVI INVERSIONES SL | Socio Unico | 27/02/2013 | |
SOMAVI INVERSIONES SL | Administrador Unico | 27/02/2013 | |
ANGARO ART SL | Socio Unico | 10/01/2013 | |
AGGARO FUNCTIONAL ART SL | Socio Unico | 08/05/2012 | |
DARZAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SL | Socio Unico | 13/04/2012 | |
DARZAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SL | Administrador Unico | 13/04/2012 | |
AGGARO FUNCTIONAL ART SL | Administrador Unico | 31/12/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GARRIDO BERTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GARRIDO BERTA
Empresa: ITEVIVIENDA SL
Administrador Solidario
- Garcia Martinez Fernando Jose
- Rodriguez Garrido Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28892 , F 184, S 8, H M 520227, I/A 4 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Empresa: ANGARO ART SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garrido Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25365 , F 120, S 8, H M 456835, I/A 8 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Empresa: SEGURINCO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garrido Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28340 , F 11, S 8, H M 510397, I/A 10 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Empresa: AGGARO DESIGN SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garrido Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33780 , F 42, S 8, H M 607949, I/A 1 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: ADVAN CENTER SL
Administrador Unico
Representante
- Rodriguez Garrido Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31791 , F 121, S 8, H M 572068, I/A 1 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: ADVAN ARQUITECTURA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garrido Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31244 , F 132, S 8, H M 562370, I/A 1 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-28
Empresa: SOMAVI INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garrido Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29120 , F 156, S 8, H M 524350, I/A 2 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Empresa: SOMAVI INVERSIONES SL
Socio Único
- Rodriguez Garrido Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29120 , F 156, S 8, H M 524350, I/A 2 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Empresa: ANGARO ART SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garrido Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25365 , F 120, S 8, H M 456835, I/A 7 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Empresa: ANGARO ART SL
Socio Único
- Rodriguez Garrido Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25365 , F 120, S 8, H M 456835, I/A 7 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ GARRIDO BERTA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GARRIDO BERTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GARRIDO BERTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos