RODRIGUEZ GARCIA OLGA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GARCIA OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ GARCIA OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FABRILAMP ILUMINACION SL | Administrador Unico | 29/03/2022 | |
COROYFER SL | Apoderado | 08/07/2020 | |
LAMPI-MUEBLE SL | Apoderado Solidario | 11/09/2019 | |
FABRILAMP ILUMINACION SL | Apoderado Solidario | 27/01/2015 | |
FABRILAMP ILUMINACION SL | Apoderado | 17/06/2013 | |
EUROLAMPARA SL | Apoderado | 17/06/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GARCIA OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GARCIA OLGA
Empresa: FABRILAMP ILUMINACION SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 193, S 8, H SE 36963, I/A 26 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-41
Empresa: COROYFER SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Rodriguez Garcia Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 173, S 8, H GR 8555, I/A 7 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-18
Empresa: LAMPI-MUEBLE SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Garcia Olga
- Rodriguez Martin Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6755 , F 197, S 8, H SE122825, I/A 2 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-41
Empresa: FABRILAMP ILUMINACION SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Garcia Marta
- Rodriguez Garcia Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 191, S 8, H SE 36963, I/A 21 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-41
Empresa: EUROLAMPARA SL
Apoderado
- Rodriguez Garcia Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 15, S 8, H SE 392, I/A 11 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-41
Empresa: FABRILAMP ILUMINACION SL
Apoderado
- Rodriguez Garcia Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 163, S 8, H SE 36963, I/A 15 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-41
Información de RODRIGUEZ GARCIA OLGA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GARCIA OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GARCIA OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos