RODRIGUEZ GARCIA MARIA PATRICIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GARCIA MARIA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ GARCIA MARIA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLE SUCHIL SL | Administrador Unico | 31/07/2023 | 18/09/2023 |
CLOVER 19 CENTRO DE NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 28/07/2023 | 14/09/2023 |
VALLE SUCHIL SL | Administrador Solidario | 31/07/2023 | |
CLOVER 19 CENTRO DE NEGOCIOS SL | Administrador Solidario | 28/07/2023 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GARCIA MARIA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GARCIA MARIA PATRICIA
Empresa: VALLE SUCHIL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Maria Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18649 , F 24, S 8, H M 324555, I/A 5 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Empresa: CLOVER 19 CENTRO DE NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Maria Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19900 , F 125, S 8, H M 350757, I/A 5 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Empresa: VALLE SUCHIL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Maria Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18649 , F 24, S 8, H M 324555, I/A 4 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: VALLE SUCHIL SL
Administrador Solidario
- Lopez Fernandez Joaquin
- Rodriguez Garcia Maria Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18649 , F 24, S 8, H M 324555, I/A 4 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: CLOVER 19 CENTRO DE NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Maria Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19900 , F 124, S 8, H M 350757, I/A 4 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: CLOVER 19 CENTRO DE NEGOCIOS SL
Administrador Solidario
- Lopez Fernandez Joaquin
- Rodriguez Garcia Maria Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19900 , F 124, S 8, H M 350757, I/A 4 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Información de RODRIGUEZ GARCIA MARIA PATRICIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GARCIA MARIA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GARCIA MARIA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos