RODRIGUEZ GARCIA MARIA MARCELINA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GARCIA MARIA MARCELINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ GARCIA MARIA MARCELINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO PEDIATRICO PAIDOS SLP | Soc.Prof. | 11/08/2009 | 21/01/2021 |
CENTRO PEDIATRICO PAIDOS SLP | Administrador Solidario | 07/02/2013 | 16/12/2019 |
CENTRO PEDIATRICO PAIDOS SLP | Administrador Mancomunado | 11/08/2009 | 07/02/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GARCIA MARIA MARCELINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GARCIA MARIA MARCELINA
Empresa: CENTRO PEDIATRICO PAIDOS SLP
Soc.Prof.
- Perez Salas Ana
- Rodriguez Garcia Maria Marcelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4671, L 3579, F 68, S 8, H MA102314, I/A 5 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: CENTRO PEDIATRICO PAIDOS SLP
Administrador Solidario
- Perez Salas Ana
- Rodriguez Garcia Maria Marcelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4671, L 3579, F 68, S 8, H MA102314, I/A 3 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-29
Empresa: CENTRO PEDIATRICO PAIDOS SLP
Administrador Solidario
- Perez Salas Ana
- Rodriguez Garcia Maria Marcelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4671, L 3579, F 67, S 8, H MA102314, I/A 2 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-29
Empresa: CENTRO PEDIATRICO PAIDOS SLP
Administrador Mancomunado
- Ortega Guerra Maria Del Rocio
- Perez Salas Ana
- Rodriguez Garcia Maria Marcelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4671, L 3579, F 67, S 8, H MA102314, I/A 2 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-29
Empresa: CENTRO PEDIATRICO PAIDOS SLP
Administrador Mancomunado
- Ortega Guerra Maria Del Rocio
- Perez Salas Ana
- Rodriguez Garcia Maria Marcelina
Soc.Prof.
- Ortega Guerra Maria Del Rocio
- Perez Salas Ana
- Rodriguez Garcia Maria Marcelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4671, L 3579, F 66, S 8, H MA102314, I/A 1 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-29
Información de RODRIGUEZ GARCIA MARIA MARCELINA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GARCIA MARIA MARCELINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GARCIA MARIA MARCELINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos