RODRIGUEZ GARCIA LAZARO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GARCIA LAZARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ GARCIA LAZARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAZAMATRANS 2015 SL | Administrador Unico | 11/02/2016 | 11/01/2021 |
LAZAMATRANS 2015 SL | Socio Unico | 11/02/2016 | 11/01/2021 |
LAZAMATRANS 2015 SL | Socio único | 11/01/2021 | |
LAZAMATRANS 2015 SL | Liquidador | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
TRANS ATENEA 2013 SL | Administrador Solidario | 08/10/2013 | 31/03/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GARCIA LAZARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GARCIA LAZARO
Empresa: LAZAMATRANS 2015 SL
Liquidador
- Rodriguez Garcia Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4892, L 3800, F 46, S 8, H MA109579, I/A 8 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-29
Empresa: LAZAMATRANS 2015 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Lazaro
Socio único
- Rodriguez Garcia Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4892, L 3800, F 46, S 8, H MA109579, I/A 8 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-29
Empresa: TRANS ATENEA 2013 SL
Administrador Solidario
- Pedraza Vazquez Manuel
- Rodriguez Garcia Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311, L 2223, F 72, S 8, H MA 63387, I/A 11 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-29
Empresa: LAZAMATRANS 2015 SL
Nuevo Socio Único
- Rodriguez Garcia Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4892, L 3800, F 45, S 8, H MA109579, I/A 6 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-29
Empresa: TRANS-CHAMIZO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4892, L 3800, F 45, S 8, H MA109579, I/A 5 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-29
Empresa: TRANS ATENEA 2013 SL
Administrador Solidario
- Pedraza Vazquez Manuel
- Rodriguez Garcia Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311, L 2223, F 71, S 8, H MA 63387, I/A 8 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-29
Información de RODRIGUEZ GARCIA LAZARO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GARCIA LAZARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GARCIA LAZARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos