RODRIGUEZ GARCIA JUAN LUIS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GARCIA JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ GARCIA JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABOGADOS LIBERTAD ALCORCON SLP | Administrador Unico | 22/06/2023 | |
ABOGADOS LIBERTAD ALCORCON SLP | Socio Unico | 22/06/2023 | |
ANTIC FORN DE SANT LLORENC SL | Liquidador | 19/08/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GARCIA JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GARCIA JUAN LUIS
Empresa: ABOGADOS LIBERTAD ALCORCON SLP
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45345 , F 182, S 8, H M 797683, I/A 1 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Empresa: ABOGADOS LIBERTAD ALCORCON SLP
Socio Único
- Rodriguez Garcia Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45345 , F 182, S 8, H M 797683, I/A 1 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Empresa: MONDEDEU FERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18682 , F 132, S 8, H M 325193, I/A 5 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Empresa: CALIZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 47, S 8, H CO 9639, I/A 6 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-14
Empresa: MONDEDEU FERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18682 , F 131, S 8, H M 325193, I/A 4 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-28
Empresa: ANTIC FORN DE SANT LLORENC SL
Liquidador
- Rodriguez Garcia Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33161 , F 38, S 8, H B 224527, I/A 4 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
Empresa: ANTIC FORN DE SANT LLORENC SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33161 , F 38, S 8, H B 224527, I/A 4 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
Información de RODRIGUEZ GARCIA JUAN LUIS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GARCIA JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GARCIA JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos