RODRIGUEZ GARCIA IRENE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GARCIA IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ GARCIA IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIRDEMAIS SL | Socio Unico | 29/07/2024 | |
VIVIRDEMAIS SL | Administrador Unico | 29/07/2024 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GARCIA IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GARCIA IRENE
Empresa: VIVIRDEMAIS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Garcia Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829077, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: VIVIRDEMAIS SL
Socio Único
- Rodriguez Garcia Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829077, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: HIJOS DE ILDEFONSO NAVARRO SA
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Garcia Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 18, S 8, H J 3018, I/A 36 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-23
Empresa: HIJOS DE ILDEFONSO NAVARRO SA
Administrador Mancomunado
- Navarro Cañas Pablo
- Rodriguez Garcia Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 18, S 8, H J 3018, I/A 35 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-23
Empresa: WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCION SL
Apoderado
- Rodriguez Garcia Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32832 , F 216, S 8, H M 220146, I/A 134 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCION SL
Apoderado
- Rodriguez Garcia Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30043 , F 195, S 8, H M 220146, I/A 100 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Información de RODRIGUEZ GARCIA IRENE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GARCIA IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GARCIA IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos