RODRIGUEZ GAMERO MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GAMERO MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ GAMERO MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL SL | Administrador Unico | 21/10/2019 | |
WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL SL | Apoderado | 14/11/2018 | |
SECOND MESA SL | Socio Unico | 23/06/2016 | |
SECOND MESA SL | Administrador Unico | 23/06/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GAMERO MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GAMERO MARIA ISABEL
Empresa: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gamero Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38069 , F 62, S 8, H M 677678, I/A 4 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-28
Empresa: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL SL
Apoderado
- Rodriguez Gamero Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38069 , F 62, S 8, H M 677678, I/A 3 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: SECOND MESA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gamero Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34788 , F 145, S 8, H M 625726, I/A 1 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: SECOND MESA SL
Socio Único
- Rodriguez Gamero Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34788 , F 145, S 8, H M 625726, I/A 1 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: TRAVELODGE HOTELES ESPAÑA SL
Apoderado
- Hearn Grant
- Hearn Grant David
- Jackson Kevin David Griffin
- Mortimore John
- Ordas Mazarron Gemma
- Ordas Mazarron Gemma
- Rodriguez Gamero Maria Isabel
- Turl Simon Charles
- Turner Harry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16686 , F 221, S 8, H M 284808, I/A 22 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Empresa: TRAVELODGE HOTELES ESPAÑA SL
Apoderado
- Alcala Soler Horacio
- Alcala Soler Horacio
- Ordas Mazarron Gemma
- Rodriguez Gamero Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16686 , F 219, S 8, H M 284808, I/A 17 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Información de RODRIGUEZ GAMERO MARIA ISABEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GAMERO MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GAMERO MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos