RODRIGUEZ GALVEZ ANDRES
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GALVEZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ GALVEZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOMENTO CERAMICO SL | Administrador Solidario | 30/08/2022 | |
MC VACANCES SL | Administrador Solidario | 27/06/2022 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GALVEZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GALVEZ ANDRES
Empresa: MOMENTO CERAMICO SL
Administrador Solidario
- Rivera Sanchez Juan Francisco
- Rodriguez Galvez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 99, S 8, H CA 53227, I/A 4 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-11
Empresa: MOMENTO CERAMICO SL
Administrador Mancomunado
- Rivera Sanchez Juan Francisco
- Rodriguez Galvez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 99, S 8, H CA 53227, I/A 4 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-11
Empresa: MC VACANCES SL
Administrador Solidario
- Rivera Sanchez Juan Francisco
- Rodriguez Galvez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 140, S 8, H CA 60684, I/A 1 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-11
Empresa: MOMENTO CERAMICO SL
Administrador Mancomunado
- Rivera Sanchez Juan Francisco
- Rodriguez Galvez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 98, S 8, H CA 53227, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-11
Empresa: MOMENTO CERAMICO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Galvez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 98, S 8, H CA 53227, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-11
Empresa: MOMENTO CERAMICO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Galvez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 96, S 8, H CA 53227, I/A 1 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-11
Empresa: MOMENTO CERAMICO SL
Socio Único
- Rodriguez Galvez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 96, S 8, H CA 53227, I/A 1 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-11
Empresa: RECREATIVOS RODRIGUEZ GALVEZ SL
Liquidador Unico
- Rodriguez Galvez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5216 , F 2, S 8, H SE 85695, I/A 2 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Empresa: RECREATIVOS RODRIGUEZ GALVEZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Galvez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5216 , F 2, S 8, H SE 85695, I/A 2 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Empresa: RECREATIVOS RODRIGUEZ GALVEZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Galvez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5216 , F 1, S 8, H SE 85695, I/A 1 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-41
Información de RODRIGUEZ GALVEZ ANDRES
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GALVEZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GALVEZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos