RODRIGUEZ FUMERO MARIA ROSA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ FUMERO MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RODRIGUEZ FUMERO MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALCON DE ANDALUCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2012 | 29/12/2012 |
GORON SUR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/03/2012 | 19/11/2012 |
PEMAGO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2011 | 19/11/2012 |
PUSOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/11/2012 | |
CONSTRUCCIONES GOMASPER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/11/2012 | |
TENEBRAVA-3 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/11/2011 | 29/08/2012 |
CONSTRUCCIONES GOMASPER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2011 | 08/06/2012 |
CONSTRUCCIONES GOMASPER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2011 | 08/06/2012 |
PUSOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2011 | 07/06/2012 |
PUSOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2011 | 07/06/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ FUMERO MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ FUMERO MARIA ROSA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Gonzalez Jose Miguel
- Rodriguez Fumero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 57, S 8, H IG 8, I/A 25 (29/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-100-38
Empresa: PEMAGO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Gonzalez Jose Miguel
- Rodriguez Fumero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242 , F 36, S 8, H TF 4047, I/A 39 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Empresa: CONSTRUCCIONES GOMASPER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Gonzalez Jose Miguel
- Rodriguez Fumero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 17, S 8, H TF 4027, I/A 45 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Empresa: PUSOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Gonzalez Jose Miguel
- Rodriguez Fumero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 108, S 8, H TF 10024, I/A 34 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Empresa: GORON SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Gonzalez Jose Miguel
- Rodriguez Fumero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 178, S 8, H TF 15489, I/A 14 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Empresa: TENEBRAVA-3 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duranza Oliva Pedro Luis
- Garcia Hacha Servando
- Gonzalez Gonzalez Jose Miguel
- Gonzalez Gonzalez Jose Miguel
- Rodriguez Fumero Maria Rosa
- Vera Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 95, S 8, H TF 20934, I/A 14 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-38
Apoderado Solidario
- Duranza Oliva Pedro
- Rodriguez Fumero Maria Rosa
- Suarez Rancel Maria Mercedes
- Vera Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 39, S 8, H IG 8, I/A 20 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-38
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Gonzalez Jose Miguel
- Rodriguez Fumero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 55, S 8, H IG 8, I/A 23 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-38
Apoderado Solidario
- Duranza Oliva Pedro
- Rodriguez Fumero Maria Rosa
- Vera Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 37, S 8, H IG 8, I/A 19 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-38
Empresa: CONSTRUCCIONES GOMASPER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duranza Oliva Pedro Luis
- Rodriguez Fumero Maria Rosa
- Vera Diaz Juan Jose
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 16, S 8, H TF 4027, I/A 43 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-38
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ FUMERO MARIA ROSA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ FUMERO MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ FUMERO MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos