RODRIGUEZ FRESNO JULIAN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ FRESNO JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ FRESNO JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODERE APUESTAS ASTURIAS SA | Apoderado Solidario | 31/05/2018 | |
RECREATIVOS A.C.R. SL | Apoderado Mancomunado | 11/11/2016 | |
CODERE APUESTAS ASTURIAS SA | Apoderado Solidario | 05/01/2016 | |
CODERE APUESTAS ASTURIAS SA | Apoderado Mancomunado | 05/01/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ FRESNO JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ FRESNO JULIAN
Empresa: OPERIBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38985 , F 71, S 8, H M 56041, I/A 231 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-28
Empresa: OPERIBERICA SA
Apoderado Solidario
- Alonso Garcia Beatriz
- Amenabar Izaguirre Miguel-angel
- Bejarano De La Torre Noelia
- Borrego Sanchez Rosa
- Bravo Paz Juan Luis
- Coronado Castilla Juana
- De Castro Pelayo Maria Cruz
- Diaz Gonzalez Marcos
- Diaz Toledano Juan Luis
- Espina Castrillo Francisco-javier
- Fernandez Ortega Roberto
- Gamero Jimenez Francisco Manuel
- Garrido Castro Maria Nieves
- Gelabert Colomar Gabriel
- Gonzalez Jimenez Angel Carlos
- GONZALEZ SANCHEZ JUAN CARLOS
- Gracia Cebollada Marisol
- Iglesias Ares Jose
- Liberal Castaño Olga
- Marcos Diaz Mercedes
- Mariscal De Gracia Carlos
- Martin Fradejas Maria Paloma
- Menchero Perez Jose Luis
- Millan Lopez Francisco Javier
- Moreno Marsal Monica
- Payo Ureña Julian
- Perez Bordo Felix
- Peries Gimenez Gemma
- Pons Cambay Rosa Maria
- Pradas Azor Ana Maria
- Pulido Lopez Rafael
- Rodriguez Fresno Julian
- Rodriguez Saenz De Ugarte Maria-elena
- Ruiz Garrido Inmaculada
- Sancho Del Castillo Santiago
- Segura Pol Margarita Indes
- Simonet Homar Gabriel
- Toledano Blazquez Javier
- Vallejo Ortega Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33067 , F 91, S 8, H M 56041, I/A 205 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
Empresa: CODERE APUESTAS ASTURIAS SA
Apoderado Solidario
- Diaz Gonzalez Marcos
- Espina Castrillo Francisco-javier
- Iglesias Ares Jose
- Rodriguez Fresno Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 130, S 8, H AS 48885, I/A 12 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-33
Empresa: RECREATIVOS A.C.R. SL
Apoderado Mancomunado
- Iglesias Ares Jose
- Madrera Gomez Jose Ignacio
- Muñiz Coya Eduardo Gonzalo
- Rodriguez Fresno Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2066 , F 40, S 8, H AS 1166, I/A 17 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-33
Empresa: CODERE APUESTAS ASTURIAS SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Nicolas Maria Teresa
- Iglesias Ares Jose
- Queiro Ameijeiras Manuel
- Rodriguez Fresno Julian
- Vidal Mesa Fernando
Apoderado Solidario
- Alvarez Nicolas Maria Teresa
- Iglesias Ares Jose
- Queiro Ameijeiras Manuel
- Rodriguez Fresno Julian
- Vidal Mesa Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 125, S 8, H AS 48885, I/A 3 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-33
Información de RODRIGUEZ FRESNO JULIAN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ FRESNO JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ FRESNO JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos