RODRIGUEZ FERREIRO ALBERTO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ FERREIRO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ FERREIRO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZERUKOA ERMUA SL | Administrador Unico | 28/12/2020 | |
NORALTA INFRAESTRUCTURAS SL | Administrador Solidario | 24/01/2017 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ FERREIRO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ FERREIRO ALBERTO
Empresa: ZERUKOA ERMUA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Ferreiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 177, S 8, H BI 57374, I/A 7 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-7-48
Empresa: NORALTA INFRAESTRUCTURAS SL
Administrador Solidario
- Calvo Amarelle Marcos
- Rodriguez Ferreiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3517 , F 32, S 8, H C 51273, I/A 3 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-15
Empresa: NORALTA INFRAESTRUCTURAS SL
Administrador Solidario
- Collazo Taboada Jose Antonio
- Rodriguez Ferreiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3517 , F 32, S 8, H C 51273, I/A 3 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-15
Empresa: NORALTA INFRAESTRUCTURAS SL
Administrador Solidario
- Collazo Taboada Jose Antonio
- Rodriguez Ferreiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3517 , F 32, S 8, H C 51273, I/A 2 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-15
Empresa: NORALTA INFRAESTRUCTURAS SL
Administrador Solidario
- Calvo Amarelle Marcos
- Collazo Taboada Jose Antonio
- Rodriguez Ferreiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3517 , F 32, S 8, H C 51273, I/A 2 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-15
Empresa: NORALTA INFRAESTRUCTURAS SL
Administrador Solidario
- Calvo Amarelle Marcos
- Collazo Taboada Jose Antonio
- Rodriguez Ferreiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3517 , F 31, S 8, H C 51273, I/A 1 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-15
Información de RODRIGUEZ FERREIRO ALBERTO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ FERREIRO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ FERREIRO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos