RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
E-FICIENCIA SERVICIO DE MARKETING TECNICO SL | Socio Unico | 20/09/2019 | |
PROMOCIONS 25230 SL | Apoderado | 17/05/2019 | |
KUNKOKER SL | Vicesecret. | 11/11/2016 | |
KUNKOKER SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/11/2016 | |
KUNKOKER SL | Consejero | 11/11/2016 | |
APYKOA SL | Administrador Unico | 06/06/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES
Administrador Unico
- Rodriguez Fernandez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 34, S 8, H BI 74022, I/A 1 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-48
Socio Único
- Rodriguez Fernandez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 34, S 8, H BI 74022, I/A 1 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-48
Empresa: PROMOCIONS 25230 SL
Apoderado
- Rodriguez Fernandez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 211, S 8, H L 11348, I/A 7 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-25
Empresa: BETI-ALKAR SL
Administrador Mancomunado
- Aguirre Bilbao Iker
- Aguirre Bilbao Izaskun
- Aguirre Bilbao Urko
- Rodriguez Fernandez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347, L 1260, F 221, S 8, H MA 36863, I/A 9 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-29
Empresa: BETI-ALKAR SL
Administrador Mancomunado
- Aguirre Bilbao Iker
- Aguirre Bilbao Izaskun
- Aguirre Bilbao Urko
- Rodriguez Fernandez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347, L 1260, F 220, S 8, H MA 36863, I/A 8 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-29
Empresa: KUNKOKER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Aguirre Bilbao Iker
- Aguirre Bilbao Izaskun
- Aguirre Bilbao Urko
- Rodriguez Fernandez Maria Angeles
Consejero
- Rodriguez Fernandez Maria Angeles
Vicesecret.
- Rodriguez Fernandez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5384 , F 128, S 8, H BI 62666, I/A 4 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-48
Empresa: APYKOA SA
Administrador Unico
- Rodriguez Fernandez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 111, S 8, H C 1968, I/A 12 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-15
Empresa: ELABORADOS METALICOS EMESA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arias Gonzalez Fernando
- Atienza La Orden Jorge
- Calvo Rey Manuel
- Codes Diaz Quetcuti Manuel
- Fojo Arias Lino
- Gonzalo Hernando Miguel
- Hernandez Muñoz Antonio Jesus
- Lopez Perez Roberto
- Martin Castello Felix
- Martin Francisco Damian Doroteo
- Martinez Larrad Daniel
- Martinez Zurita Mavier
- Miguel Gonzalez Luis Esteban
- Minguito Martin Jesus
- Moyano Rubio Florencio
- Ortiz De La Tabla Gonzalez Jose
- Rey Garcia Javier
- Rodriguez Fernandez Maria Angeles
- Sanchez Rojas Juan De Dios
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 117, S 8, H C 44123, I/A 49 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-15
Empresa: ALMAR CONSULTORIA Y DESARROLLOS SL
Liquidador
- Rodriguez Fernandez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22396 , F 192, S 8, H M 400014, I/A 2 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Empresa: ALMAR CONSULTORIA Y DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Fernandez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22396 , F 192, S 8, H M 400014, I/A 2 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos