RODRIGUEZ FERNANDEZ-HUERGA ANA GENOVEVA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ FERNANDEZ-HUERGA ANA GENOVEVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ FERNANDEZ-HUERGA ANA GENOVEVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANTIA SERVICIOS DE GESTION SL | Consejero | 23/08/2024 | |
FERRAZ 12 INMUEBLES SL | Consejero | 07/05/2024 | |
INVERSIONES NORUE 2005 SL | Consejero | 07/05/2024 | |
LA SEÑARDA DE LUCIA SL | Administrador Unico | 11/09/2019 | |
LA SEÑARDA DE LUCIA SL | Apoderado | 20/04/2018 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ FERNANDEZ-HUERGA ANA GENOVEVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ FERNANDEZ-HUERGA ANA GENOVEVA
Empresa: AVANTIA SERVICIOS DE GESTION SL
Consejero
- Rodriguez Fernandez-huerga Ana Genoveva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 360144, I/A 18 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Empresa: FERRAZ 12 INMUEBLES SL
Consejero
- Rodriguez Fernandez-huerga Ana Genoveva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19633 , F 97, S 8, H M 345191, I/A 13 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: INVERSIONES NORUE 2005 SL
Consejero
- Rodriguez Fernandez-huerga Ana Genoveva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30681 , F 97, S 8, H M 381439, I/A 20 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: LA SEÑARDA DE LUCIA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Fernandez-huerga Ana Genoveva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37559 , F 44, S 8, H M 669491, I/A 4 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-28
Empresa: LA SEÑARDA DE LUCIA SL
Apoderado
- Rodriguez Fernandez-huerga Ana Genoveva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37559 , F 42, S 8, H M 669491, I/A 2 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-28
Información de RODRIGUEZ FERNANDEZ-HUERGA ANA GENOVEVA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ FERNANDEZ-HUERGA ANA GENOVEVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ FERNANDEZ-HUERGA ANA GENOVEVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos