RODRIGUEZ FARIÑAS MIGUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ FARIÑAS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ FARIÑAS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRES EME FASHION SL | Administrador Unico | 07/02/2024 | |
BALBI MODA SL | Liquidador | 05/06/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ FARIÑAS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ FARIÑAS MIGUEL
Empresa: TRES EME FASHION SL
Administrador Unico
- Rodriguez Fariñas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 98, S 8, H C 64581, I/A 1 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-15
Empresa: PANTHER SPORT SL
Administrador Unico
- Rodriguez Fariñas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524 , F 41, S 8, H C 51820, I/A 4 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-15
Empresa: PANTHER SPORT SL
Administrador Unico
- Rodriguez Fariñas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524 , F 41, S 8, H C 51820, I/A 2 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-15
Empresa: BALBI MODA SL
Liquidador
- Rodriguez Fariñas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 10, S 8, H C 32332, I/A 3 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-15
Empresa: BALBI MODA SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Fariñas Manuel
- Rodriguez Fariñas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 10, S 8, H C 32332, I/A 3 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-15
Información de RODRIGUEZ FARIÑAS MIGUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ FARIÑAS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ FARIÑAS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos