RODRIGUEZ ESTEBAN EDUARDO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ESTEBAN EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ ESTEBAN EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 97 FP | Miem.Com.Ctr | 17/08/2024 | |
TECTEN TECNOLOGIA SL | Socio Unico | 17/01/2022 | |
TECTEN TECNOLOGIA SL | Administrador Unico | 17/01/2022 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ESTEBAN EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ESTEBAN EDUARDO
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Rodriguez Esteban Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 663992, I/A 81 (17/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Administrador Unico
- Rodriguez Esteban Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 100, S 9, H M 2237, I/A 1 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Socio Único
- Rodriguez Esteban Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 100, S 9, H M 2237, I/A 1 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Rodriguez Esteban Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 61, S 8, H V 178506, I/A 30 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-46
Empresa: BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES SA
Apoderado
- Rodriguez Esteban Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 33, S 8, H B 73301, I/A 743 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-08
Información de RODRIGUEZ ESTEBAN EDUARDO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ESTEBAN EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ESTEBAN EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos