RODRIGUEZ ESCAÑUELA LORENZO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ESCAÑUELA LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ ESCAÑUELA LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA DENTAL ANTAURA SL | Administrador Unico | 20/06/2018 | |
IPS & GRANADA GOURMET SL | Socio Unico | 15/01/2016 | |
IPS & GRANADA GOURMET SL | Administrador Unico | 15/01/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ESCAÑUELA LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ESCAÑUELA LORENZO
Empresa: CLINICA DENTAL ANTAURA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Escañuela Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 38, S 8, H GR 51748, I/A 1 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-18
Empresa: IPS & GRANADA GOURMET SL
Administrador Unico
- Rodriguez Escañuela Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 200, S 8, H GR 47860, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-18
Empresa: IPS & GRANADA GOURMET SL
Socio Único
- Rodriguez Escañuela Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 200, S 8, H GR 47860, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-18
Empresa: ESCAÑUELA Y CALVENTE ASOCIADOS SL
Liquidador Solidario
- Calvente Castro Remedios Cruz
- Rodriguez Escañuela Lorenzo
- Vilchez Calvente Loreto Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 143, S 8, H GR 22644, I/A 4 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-18
Empresa: ESCAÑUELA Y CALVENTE ASOCIADOS SL
Administrador Unico
Liquidador Solidario
- Calvente Castro Remedios Cruz
- Rodriguez Escañuela Lorenzo
- Vilchez Calvente Loreto Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 143, S 8, H GR 22644, I/A 4 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-18
Información de RODRIGUEZ ESCAÑUELA LORENZO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ESCAÑUELA LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ESCAÑUELA LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos