RODRIGUEZ DURAN DAVID
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DURAN DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ DURAN DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANCAEZ REFORMAS SL | Administrador Unico | 12/08/2024 | |
ANDREA Y NURIA SL | Administrador Unico | 22/03/2024 | |
ANDREA Y NURIA SL | Apoderado | 18/12/2020 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DURAN DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DURAN DAVID
Empresa: ANCAEZ REFORMAS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Duran David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 33932, I/A 4 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-25
Empresa: ANDREA Y NURIA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Duran David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 201, S 8, H L 32028, I/A 6 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-25
Empresa: RAFI & DAVID SL
Administrador Unico
- Rodriguez Duran David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 31, S 8, H L 28353, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-25
Empresa: ANDREA Y NURIA SL
Apoderado
- Rodriguez Duran David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 198, S 8, H L 32028, I/A 3 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-25
Empresa: ANDREA Y NURIA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Duran David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 198, S 8, H L 32028, I/A 2 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-25
Empresa: ANDREA Y NURIA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Duran David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 196, S 8, H L 32028, I/A 1 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-25
Empresa: RAFI & DAVID SL
Administrador Unico
- Rodriguez Duran David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 171, S 8, H L 28353, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-25
Información de RODRIGUEZ DURAN DAVID
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DURAN DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DURAN DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos