RODRIGUEZ DUARTE MARIA LUZDIVINA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DUARTE MARIA LUZDIVINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ DUARTE MARIA LUZDIVINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL REAL SITIO DE COVADONGA SA | Vicesecret. | 19/10/2012 | |
SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL REAL SITIO DE COVADONGA SA | Consejero | 19/10/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DUARTE MARIA LUZDIVINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DUARTE MARIA LUZDIVINA
Consejero
- Pidal Garcia Alejandro
- Rodriguez Duarte Maria Luzdivina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 179, S 8, H AS 1816, I/A 58 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-33
Consejero
- Garcia Fernandez Severino
- Gonzalez Zapico Julio Manuel
- Pidal Garcia Alejandro
- Rodriguez Duarte Maria Luzdivina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 178, S 8, H AS 1816, I/A 55 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero
- Garcia Fernandez Severino
- Garcia Pando Ana
- Gonzalez Zapico Julio Manuel
- Onis Peral Ignacio
- Pidal Garcia Alejandro
- Rodriguez Duarte Maria Luzdivina
- Rubio Dorca Jesus
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Rodriguez Duarte Maria Luzdivina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 177, S 8, H AS 1816, I/A 51 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-33
Consejero
- Garcia Morilla Carlos
- Pescador Benavente Gonzalo
- Pola Alonso Isaac
- Rodriguez Duarte Maria Luzdivina
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 98, S 8, H AS 9498, I/A 132 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-33
Información de RODRIGUEZ DUARTE MARIA LUZDIVINA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DUARTE MARIA LUZDIVINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DUARTE MARIA LUZDIVINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos