RODRIGUEZ DOPICO ISAAC
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DOPICO ISAAC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ DOPICO ISAAC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MARGARITA FERROL SL | Apoderado | 05/07/2024 | |
PIZZERIAS ARTESANALES DIMATTEO SL | Apoderado | 31/08/2021 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DOPICO ISAAC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DOPICO ISAAC
Empresa: LA MARGARITA FERROL SL
Apoderado
- Rodriguez Dopico Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 62567, I/A 6 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-15
Empresa: SINUESSA FERROL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Dopico Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 217, S 8, H C 61051, I/A 6 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-15
Empresa: SINUESSA FERROL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Dopico Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 215, S 8, H C 61051, I/A 3 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-15
Empresa: SINUESSA FERROL SL
Apoderado
- Rodriguez Dopico Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 215, S 8, H C 61051, I/A 2 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-15
Información de RODRIGUEZ DOPICO ISAAC
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DOPICO ISAAC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DOPICO ISAAC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos