RODRIGUEZ DOMINGUEZ SUSANA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DOMINGUEZ SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ DOMINGUEZ SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSBUGARIN SL | Apoderado | 04/10/2021 | |
ROFER CONFECCIONES SA | Vicepresidente | 20/01/2021 | |
ROFER CONFECCIONES SA | Consejero | 20/01/2021 | |
TRANSBUGARIN SL | Apoderado | 19/02/2016 | |
MIGUEL DE LUNA SL | Administrador Solidario | 17/02/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DOMINGUEZ SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DOMINGUEZ SUSANA
Empresa: TRANSBUGARIN SL
Apoderado
- Rodriguez Dominguez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3603, L 3603, F 12, S 8, H PO 49012, I/A 4 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-36
Empresa: ROFER CONFECCIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Dominguez Ricardo
- Rodriguez Dominguez Susana
- Rodriguez Fernandez Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Rodriguez Dominguez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325 , F 172, S 8, H OR 4331, I/A 18 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-32
Empresa: ROFER CONFECCIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Dominguez Leonor
- Rodriguez Dominguez Susana
- Rodriguez Fernandez Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325 , F 172, S 8, H OR 4331, I/A 18 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-32
Empresa: ROFER CONFECCIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Dominguez Leonor
- Rodriguez Dominguez Susana
- Rodriguez Fernandez Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325 , F 172, S 8, H OR 4331, I/A 17 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-32
Empresa: TRANSBUGARIN SL
Apoderado
- Rodriguez Dominguez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3603, L 3603, F 11, S 8, H PO 49012, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-36
Empresa: ROFER CONFECCIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dominguez Perez Maria Del Carmen
- Rodriguez Dominguez Susana
- Rodriguez Fernandez Ricardo
Presidente
Secretario
- Rodriguez Dominguez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325 , F 171, S 8, H OR 4331, I/A 16 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-32
Empresa: ROFER CONFECCIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dominguez Perez Maria Del Carmen
- Rodriguez Dominguez Susana
- Rodriguez Fernandez Ricardo
Presidente
Secretario
- Rodriguez Dominguez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325 , F 171, S 8, H OR 4331, I/A 15 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-32
Empresa: ROFER CONFECCIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dominguez Perez Maria Del Carmen
- Rodriguez Dominguez Susana
- Rodriguez Fernandez Ricardo
Presidente
Secretario
- Rodriguez Dominguez Susana
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325 , F 171, S 8, H OR 4331, I/A 15 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-32
Empresa: MIGUEL DE LUNA SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Dominguez Leonor
- Rodriguez Dominguez Ricardo
- Rodriguez Dominguez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 534 , F 44, S 8, H OR 6981, I/A 4 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-32
Información de RODRIGUEZ DOMINGUEZ SUSANA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DOMINGUEZ SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DOMINGUEZ SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos