RODRIGUEZ DIAZ ESTEBAN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DIAZ ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ DIAZ ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGY ROAD SL | Administrador Solidario | 31/08/2024 | |
VILELA 8279 SL | Administrador Solidario | 15/06/2023 | |
O PIANO RIBADEO SL | Administrador Solidario | 01/02/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DIAZ ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DIAZ ESTEBAN
Empresa: ENERGY ROAD SL
Administrador Solidario
- Barreira Fernandez Antonio Manuel
- Rodriguez Diaz Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 22132, I/A 1 (31/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: VILELA 8279 SL
Administrador Solidario
- Lopez Barreira Isabel
- Rodriguez Diaz Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 110, S 8, H LU 21567, I/A 1 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-27
Empresa: CASA PEPE-O PIANO SL
Administrador Solidario
- Lopez Barreira Isabel
- Rodriguez Diaz Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 67, S 8, H LU 18061, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-27
Empresa: CASA PEPE-O PIANO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Diaz Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 67, S 8, H LU 18061, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-27
Empresa: CASA PEPE-O PIANO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Diaz Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 65, S 8, H LU 18061, I/A 1 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-27
Información de RODRIGUEZ DIAZ ESTEBAN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DIAZ ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DIAZ ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos