RODRIGUEZ DEL POZO FRANCISCO JESUS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DEL POZO FRANCISCO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ DEL POZO FRANCISCO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL SURAUTOS UNIDOS SL | Administrador Unico | 14/06/2019 | |
VIVERO EL JARDIN DE LAS ORQUIDEAS SL | Administrador Mancomunado | 11/06/2019 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DEL POZO FRANCISCO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DEL POZO FRANCISCO JESUS
Empresa: COMERCIAL SURAUTOS UNIDOS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Del Pozo Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6632 , F 27, S 8, H SE119730, I/A 2 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
Empresa: COMERCIAL SURAUTOS UNIDOS SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Del Pozo Francisco Jesus
- Solis Martin Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6632 , F 27, S 8, H SE119730, I/A 2 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-41
Empresa: VIVERO EL JARDIN DE LAS ORQUIDEAS SL
Administrador Mancomunado
- Mascali Rodolfo Gustavo
- Rodriguez Del Pozo Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5847, L 4754, F 207, S 8, H MA151236, I/A 1 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-29
Empresa: COMERCIAL SURAUTOS UNIDOS SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Del Pozo Francisco Jesus
- Solis Martin Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6632 , F 26, S 8, H SE119730, I/A 1 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-41
Empresa: AGROPECUARIA COTE BAJO SL
Apoderado
- Rodriguez Del Pozo Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9229, L 6512, F 133, S 8, H V 140471, I/A 6 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-46
Empresa: AGROPECUARIA COTE BAJO SL
Apoderado
- Rodriguez Del Pozo Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9229, L 6512, F 132, S 8, H V 140471, I/A 5 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-46
Empresa: COTEALTO INVERSIONES SL
Liquidador
- Rodriguez Del Pozo Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4229, L 3139, F 23, S 8, H MA 89206, I/A 2 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-29
Empresa: COTEALTO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Del Pozo Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4229, L 3139, F 23, S 8, H MA 89206, I/A 2 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-29
Empresa: URBANIZACIONES TODOVILLAS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Del Pozo Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9030, L 6315, F 59, S 8, H V 133783, I/A 2 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-46
Información de RODRIGUEZ DEL POZO FRANCISCO JESUS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DEL POZO FRANCISCO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DEL POZO FRANCISCO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos